Hanes ariannol LENDING HOPE LIMITED
Rhif yr elusen: 1179132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (231 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £326.73k | £384.41k | £398.77k | £570.54k | £540.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £319.21k | £377.35k | £394.06k | £539.24k | £501.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £39.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £488.73k | £540.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £937 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £80.87k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £528.65k | £488.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £10.59k | £13.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.40k | £4.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £126.06k | £2.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.