Hanes ariannol NUESTRA ESCUELA LEEDS

Rhif yr elusen: 1180223
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.28k £22.99k £10.98k £34.87k £35.07k
Cyfanswm gwariant £17.92k £17.87k £16.05k £34.58k £35.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.80k £2.50k £1.50k £4.03k £2.28k