VIETNAMESE FAMILY PARTNERSHIP (GIA DINH VIET)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to support the Vietnamese community in Lewisham and neighbouring boroughs. Specifically, we: Relieve poverty by helping people to access service, training and employment Provide supplementary education for children and adults Relieve sickness and promote health Advance knowledge and understanding of Vietnamese language, culture, history and heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,800 o 2 gontract(au) llywodraeth a £20,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Greenwich
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 28 Mai 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thi Thu Huyen Le | Cadeirydd | 01 April 2024 |
|
|
||||
Yuk Cheng Tran | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Quynhnhu Nguyen | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Andy Quach | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Tung Nguyen | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
|
||||
THOAI NHU NGUYEN | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.80k | £36.37k | £51.97k | £54.94k | £84.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.24k | £21.98k | £34.20k | £46.36k | £67.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.80k | £6.00k | £35.16k | £7.00k | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 May 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT IN LEWISHAM AND NEIGHBOURING BOROUGHS: 1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AMONGST, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY, PEOPLE OF VIETNAMESE HERITAGE BY PROVIDING ADVICE, INFORMATION, EDUCATION, TRAINING AND ADVOCACY TO HELP THEM ACCESS RESOURCES, SERVICES, EMPLOYMENT, TRAINING AND OTHER FORMS OF SUPPORT. 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING SUPPLEMENTARY EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND ADULT EDUCATION CLASSES. 3) THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH AND WELLBEING, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY, OF PEOPLE OF VIETNAMESE HERITAGE BY PROVIDING WORKSHOPS AND ADVICE AND INFORMATION ON NUTRITION, EXERCISE AND HEALTH. 4) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN VIETNAMESE LANGUAGE, CULTURE, HISTORY AND HERITAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evelyn Community Centre
1 Kingfisher Square
LONDON
SE8 5TW
- Ffôn:
- 07543241425
- E-bost:
- londonvietschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window