THE SOCIETY OF ST STEPHEN'S HOUSE

Rhif yr elusen: 1177459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Stephen's House is an Anglican Theological College and Permanent Private Hall of the University of Oxford offering formation, education and training for a variety of qualifications and ministries. St Stephen's House also hosts summer school and seminars and acts as a centre for sabbaticals and retreats. Its grade I listed church is also let as a venue for concerts and other musical events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 03 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ewan Gillings Ymddiriedolwr 06 February 2024
Dim ar gofnod
Rev Andreas Wenzel Ymddiriedolwr 23 October 2023
Dim ar gofnod
The Reverend Grant Lambert Naylor Ymddiriedolwr 23 October 2023
ST MATTHEW'S HOUSE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHEFFIELD ST MATTHEW
Derbyniwyd: Ar amser
FELLOWSHIP OF ST JOHN (UK) TRUST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ADDITIONAL CURATES SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Katie Harrison Ymddiriedolwr 08 March 2023
CENTRE FOR CULTURAL WITNESS
Derbyniwyd: Ar amser
Morag Ellis KC Ymddiriedolwr 08 March 2023
Dim ar gofnod
Edward Dobson Ymddiriedolwr 19 November 2021
Dim ar gofnod
Rev Lucy Gardner Ymddiriedolwr 28 October 2021
Dim ar gofnod
REVEREND CANON PAUL RICHARD ARMSTEAD Ymddiriedolwr 20 September 2018
Dim ar gofnod
THE REVD CANON DR ROBIN WARD Ymddiriedolwr 20 September 2018
Dim ar gofnod
The Right Reverend Dr Martin Clive Warner Ymddiriedolwr 20 September 2018
THE ECCLESIASTICAL LAW SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN BOOTH CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MOTHER AGNES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP OTTER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
RIGHT REVEREND JONATHAN MARK RICHARD BAKER Ymddiriedolwr 20 September 2018
LADY ELIZABETH HATTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
STAFFORD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PARISH ESTATES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST ANDREW HOLBORN AND STAFFORD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BROMFIELD'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FORWARD IN FAITH
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ST ANDREW HOLBORN CHURCH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ASCOT PRIORY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DAVID SEBASTIAN BOOTH Ymddiriedolwr 20 September 2018
THE JOHN BOOTH CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ASCOT PRIORY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.65m £1.02m £1.24m £1.43m £1.81m
Cyfanswm gwariant £1.56m £1.38m £1.61m £1.71m £2.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.33k £28.87k N/A N/A £85.39k
Incwm o roddion a chymynroddion £492.35k £215.37k £239.31k £178.20k £456.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £87.46k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £865.76k £663.45k £575.25k £806.33k £637.25k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £29.87k £22.83k £26.27k £34.82k £29.89k
Incwm - Arall £264.89k £29.46k £398.46k £411.12k £687.64k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.46m £1.32m £1.49m £1.58m £1.87m
Gwariant - Ar godi arian £92.62k £54.01k £22.56k £19.60k £157.60k
Gwariant - Llywodraethu £6.95k £7.25k £8.06k £8.66k £9.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £91.80k £111.03k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £17.54m £17.64m £17.43m £17.20m £12.27m
Buddsoddiadau tymor hir £1.43m £1.52m £1.50m £1.47m £5.04m
Cyfanswm asedau £718.76k £641.37k £620.01k £607.07k £479.87k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£221.04k -£201.65k -£303.58k -£1.95k £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.06m £3.17m £3.36m £3.40m £3.12m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 09 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 13 Mai 2021 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTE OF MEETING OF 28 OCTOBER 1915
Gwrthrychau elusennol
A PRIZE FOR LITURGIOLOGY TO BE AWARDED ANNUALLY TO MEMBERS OF THE HOUSE OR PRIESTS WHO HAVE FORMERLY BEEN MEMBERS OF THE HOUSE, AND ALSO HAVE NOT COMPLETED FIVE YEARS SINCE THEIR ORDINATION TO THE PRIESTHOOD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 13 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
  • 03 Gorffennaf 2018 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. STEPHENS HOUSE
16 MARSTON STREET
OXFORD
OX4 1JX
Ffôn:
01865613500