LIFE FESTIVAL ENTERPRISE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Life Festival Enterprise organises free-of-charge public festivals open to all, in partnership with local churches, and celebrates cultures in local communities to foster unity between people from diverse backgrounds, and communicate God's unconditional love as all embracing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1180743 GRATITUDE INITIATIVE
- 11 Ebrill 2018: CIO registration
- 07 Ebrill 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- LIFE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £100 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF LIFE ARE: 1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING FREE-OF-CHARGE PUBLIC FESTIVALS OPEN TO ALL, IN PARTNERSHIP WITH LOCAL CHURCHES, NATIVE AS WELL AS DIASPORA, AND IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES. 2) TO PROMOTE RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY CELEBRATING THE MOSAIC OF MUSIC, FOODS AND DRESS IN LOCAL COMMUNITIES, PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNITY BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS, AND COMMUNICATING GODÆS UNCONDITIONAL LOVE AS ALL EMBRACING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window