Ymddiriedolwyr ORGANISATION OF CULTURE AND CHARACTER

Rhif yr elusen: 1184503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Faiz Qureshy Cadeirydd 01 April 2025
Dim ar gofnod
Ammer Naweed Aziz Ymddiriedolwr 04 April 2025
Dim ar gofnod
Adnan Akram Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Sobaan Riaz Ymddiriedolwr 21 October 2022
Dim ar gofnod
Khayam Khan Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod