EVIE'S GIFT CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support the families of critically-ill children who are many miles from home in regional childrens hospitals. We provide local hotel accommodation and immediate financial assistance to those that need it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYAN JOHN CLOVER | Cadeirydd | 07 March 2018 |
|
|
||||
Kate Marie Eve Vickers | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Saskia Jane Jordan | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Neesha Umakant Patel | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Simon David William Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Cordon GLCM LLCM | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
DAWN MARGARET JACKSON | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
ELISABETH MARY GATES | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
DAVID CRANE | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.96k | £73.57k | £57.32k | £66.72k | £76.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.38k | £36.46k | £59.81k | £94.97k | £73.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Chwefror 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS AND THE ADVANCEMENT OF HEALTH INCLUDING IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY PROVIDING SUPPORT TO THE FAMILIES OF CHILDREN WITH LIFE-LIMITING AND LIFE-SHORTENING CONDITIONS AND BY PROMOTING RESEARCH INTO BRAIN CANCER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Farmhouse Court
Melksham
SN12 6FG
- Ffôn:
- 07939541289
- E-bost:
- info@eviesgift.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window