SAFE RESCUE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS DOGS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE FOR DOGS NEEDING CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, ILL USAGE AND TO FIND RESCUE HOMES. TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS PARTICULARLY DOGS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1157320 SAFE RESCUE FOR DOGS
- 27 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
- SAFE RESCUE (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Harmer | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Russell Clarke | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Pamela Jayne Clarke | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Wendy Allison Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Stuart James Riseborough | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Bridget Foreman | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DOYLE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.60k | £151.38k | £152.00k | £152.83k | £287.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.07k | £105.63k | £113.00k | £145.69k | £240.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.46k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 DEC 2017 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS DOGS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE FOR DOGS NEEDING CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, ILL USAGE AND TO FIND RESCUE HOMES. TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS PARTICULARLY DOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Lincoln Avenue
Hingham
NORWICH
NR9 4NA
- Ffôn:
- 07810833674
- E-bost:
- saferescue@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window