Hanes ariannol SISTERS OF THE SACRED HEARTS OF JESUS AND MARY CIO
Rhif yr elusen: 1179804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £34.08m | £4.85m | £3.80m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.40m | £4.94m | £4.53m | £4.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £128.65k | £6.31k | £36.85k | £37.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.87k | £286.87k | £26.06k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.31m | £3.53m | £2.70m | £1.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £417.42k | £221.45k | £292.75k | £310.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.02m | £809.78k | £754.46k | £716.14k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £31.33m | £291.56k | £47.17k | £119.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £25.00k | £7.60k | £432 | £10.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £5.40m | £4.94m | £4.53m | £4.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £26.04k | £40.57k | £27.72k | £40.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £37.10k | £62.89k | £97.65k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.