ZION CHRISTIAN CHURCH (BOYNE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preaching of the Word of God , Practice of Christianity There literature provided which deals with the teaching of Jesus Christ as the Lord our saviour The educational programs are more to do with teaching to children Sunday school on Biblical basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
230 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Rotherham
Llywodraethu
- 31 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liver Ndlovu | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
COSTER NKALA | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
XOLELANI MOYO | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
PAKANE MATAU | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
RABSON NDLOVU | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
KENERI MAMBANE | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Dr BER LEKGANYANE | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
MANDLA MHAULE | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
NHLANHLA MOYO | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
EPHRAIM MAFETSA | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
NYALADZANI TSHUMA | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
SIMULANI SIMILO DUBE | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
MPUMELELO TSHUMA | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67k | £1.59k | £193 | £995 | £4.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.27k | £717 | £0 | £990 | £1.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Chwefror 2025 | 223 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Chwefror 2025 | 223 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Medi 2023 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Awst 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Awst 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Tachwedd 2020 | 131 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, CHURCH SERVICES, PUBLIC CELEBRATION OF CHRISTIAN RELIGION PRODUCING AND DISTRIBUTING LITERATURE ON TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION AND OUTREACH ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Arundel Avenue
Dalton
Rotherham
S65 4JY
- Ffôn:
- 07397565189
- E-bost:
- mkutsie@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window