MEGAN HURLEY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide short term help & support to self-employed families unable to attend work due to the sudden and unexpected loss of a child. The charity may also provide support to other good causes that will benefit children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Lerpwl
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Halton
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 08 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL LEE HURLEY | Cadeirydd | 02 August 2018 |
|
|
||||
LEANNE OWENS | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
JOANNE HURLEY | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
GAY TARA ANDERSON | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.72k | £23.98k | £26.32k | £31.86k | £50.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.79k | £16.28k | £9.81k | £11.30k | £15.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Tachwedd 2019 | 12 Hydref 2020 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Tachwedd 2019 | 12 Hydref 2020 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG SELF EMPLOYED PEOPLE RESIDING IN LIVERPOOL, KNOWSLEY, WIRRAL, HALTON, SEFTON, ST HELENS, CHESHIRE WEST AND CHESTER WHO HAVE SUFFERED THE UNEXPECTED SUDDEN TRAGIC LOSS OF A CHILD BY THE AWARD OF GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO COVER LOSS OF INCOME DUE TO INABILITY TO WORK AS A RESULT OF BEREAVEMENT. 2) TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE, IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MEGAN HURLEY FOUNDATION
16A MACKETS LANE
LIVERPOOL
L25 0LQ
- Ffôn:
- 07879654768
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window