LIVERPOOL CHINESE GOSPEL CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity under the delegated supervision of the five committees organise and run regular (weekly) church services in Chinese (Cantonese and Mandarin) and English and an assortment of other largely Christian ministry activities that include meetings during the week for a variety of age, gender, language and training groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136312 LIVERPOOL CHINESE GOSPEL CHURCH
- 19 Medi 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luk Yau Chan | Cadeirydd | 21 October 2018 |
|
|
||||
TOMMY HO YIN KWAN | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
Dr MAW JOO TAN | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
Rev DAVID SEIBOTH | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £503.70k | £142.27k | £166.30k | £191.82k | £191.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.60k | £146.53k | £148.46k | £163.65k | £184.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.18k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £786 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £352.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £164.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £625 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Medi 2021 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Medi 2021 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 19 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
2.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN LIVERPOOL AND THE SURROUNDING AREA, IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL BASIS HEREAFTER STATED. 2.2 TO RELIEVE HARDSHIP, POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN LIVERPOOL AND THE SURROUNDING AREA. 2.3 TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN LIVERPOOL AND THE SURROUNDING AREA. 2.4 TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 GREAT GEORGE SQUARE
LIVERPOOL
L1 5DY
- Ffôn:
- 01517095050
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window