Hanes ariannol UNITED BORDERS
Rhif yr elusen: 1178304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/12/2018 | 15/12/2019 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.76k | £134.10k | £161.76k | £139.61k | £375.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.33k | £132.13k | £139.07k | £161.91k | £360.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.90k | N/A | £20.37k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.20k | £9.85k | £25.41k | £9.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.