Hanes ariannol NOTRE DAME DE FRANCE – SOCIETY OF MARY
Rhif yr elusen: 1177995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £947.23k | £875.80k | £821.90k | £888.67k | £999.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £927.25k | £775.20k | £672.29k | £770.06k | £932.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £74.88k | £73.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £241.36k | £221.67k | £280.03k | £248.89k | £338.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £143.17k | £174.81k | £158.87k | £100.17k | £104.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £562.70k | £479.32k | £383.00k | £539.61k | £556.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £200 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £868.58k | £713.24k | £645.35k | £741.22k | £874.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.67k | £61.96k | £26.94k | £28.84k | £57.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.39k | £12.96k | £12.96k | £14.58k | £15.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.69k | £7.50k | £24.14k | £11.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £58.67k | £39.80k | £5.19k | £9.10k | £57.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.