BUDE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bude Methodist Church offers opportunities and facilities for the public to take part in Christian Worship events, such as services, prayer meetings, singing and bible study. We also offer opportunities for fellowship with each other and to invite community members to social events, such as fundraising via coffee mornings, craft club, youth group, luncheon club and varied social opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

29 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deacon Debbie Marsh | Cadeirydd | 05 March 2018 |
|
|
||||
Lynn Taylor | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
KEITH KENNARD | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Jean Messenger MBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Jane Bailey | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Glenice Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Francis Burdett | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Amy Knight | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Gill Beasley | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Rachel Quinn | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
AnnE Butler | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Michael Luxton | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Margaret Jane Burch | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Joseph Knight | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Annette Cole | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|||||
Bridgette Whattler | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Petula Biddlecombe | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Jennifer Ward | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Tracy Mill | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Susan Howard | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
George Jose | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Gwyneth Chadd | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Sarah Riviere | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Margaret Overy | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Jennifer Ann Bond | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Penny Harris | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Carol Short | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
ROY MICHAEL MACKENZIE FCA | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
MARK ROBERT WARD | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.60k | £109.64k | £96.03k | £107.84k | £156.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.89k | £111.52k | £78.31k | £83.26k | £121.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bude Methodist Church
Leven Road
Bude
Cornwall
EX23 8LA
- Ffôn:
- 01288355508
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window