Hanes ariannol ACTIVE OXFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1179040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £674.08k £922.91k £1.14m £1.26m £1.43m
Cyfanswm gwariant £666.00k £872.54k £1.20m £1.19m £1.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £653.73k £893.88k £1.07m £1.10m £1.22m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £15.89k £18.63k £58.19k £50.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £17.99k £11.00k £11.53k £13.07k £13.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol £655.74k £894.50k £1.11m £1.19m £1.36m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £353 £1.52k £110 £1.52k £6.70k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £666.00k £872.54k £1.20m £1.19m £1.24m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £19.98k £22.18k £34.76k £20.61k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0