Ymddiriedolwyr ACTIVE OXFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1179040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kate Longworth Cadeirydd 01 December 2019
Dim ar gofnod
Kenny Shek Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Donna Husband Ymddiriedolwr 11 December 2024
Dim ar gofnod
Claire Ferens Ymddiriedolwr 11 December 2024
HILL VIEW PTA
Derbyniwyd: Ar amser
Nathan Matthews-Tree Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Carl Davis Ymddiriedolwr 15 September 2022
Dim ar gofnod
Valerie Messenger Ymddiriedolwr 15 September 2022
Dim ar gofnod
Sarah Magill Ymddiriedolwr 15 September 2022
Dim ar gofnod
Timothy Hamp Ymddiriedolwr 31 July 2020
Dim ar gofnod
Dean Woodman Ymddiriedolwr 30 September 2019
Dim ar gofnod
Amanda Pearce Higgins Ymddiriedolwr 12 December 2018
Dim ar gofnod