Hanes ariannol ANGEL TRUST - A CHARITY FOR THE PEOPLE

Rhif yr elusen: 1178926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £245.19k £124.60k £294.85k £369.18k £454.32k
Cyfanswm gwariant £226.85k £139.53k £287.33k £360.86k £407.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £13.45k £22.22k