THE ANKOMA DREAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to advance education of pupils at schools in Ankoma, Ghana and England, by supporting children from Ankoma to visit England on an educational and cultural trip. This brings children from both cultures together to create educational and cultural bonds, linking schools, teachers and pupils in a spirit of sharing and educational learning.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
- Gorllewin Sussex
- Swydd Gaerhirfryn
- Ghana
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHA RICHARDSON Mrs | Cadeirydd | 28 March 2017 |
|
|||||
Emma Capstick | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Sophie Elizabeth Henderson-Sykes | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
CRAIG RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|||||
ANTHEA ROSE JANE BOWMAN | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
JULIE LENIHAN | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
AUSTIN STUART BYE | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
ASHA MARIE RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.12k | £1.87k | £4.10k | £1.91k | £3.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34k | £0 | £0 | £235 | £10.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 MAR 2017 AS AMENDED ON 27 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT SCHOOLS IN ANKOMA, GHANA AND ENGLAND BY: A) PROVIDING OPPORTUNITIES FOR CHILDREN FROM ANKOMA, GHANA TO TAKE PART IN A TRIP TO ENGLAND DESIGNED TO PROVIDE THEM WITH EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL OPPORTUNITIES ON THEIR RETURN TO GHANA; B) ENABLING CHILDREN FROM GHANA AND ENGLAND TO PARTICIPATE IN JOINT LEARNING ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF BOTH GROUPS OF CHILDREN, C) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF AND PUPILS IN HOST SCHOOLS IN ENGLAND AND THE VISITING CHILDREN FROM GHANA DESIGNED TO ENABLE CONTINUED JOINT EDUCATIONAL ENGAGEMENT OPPORTUNITIES. 2) TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE IN ANKOMA, GHANA THROUGH: A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Maes buddion
OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Chester Cottage
Warcop
APPLEBY-IN-WESTMORLAND
Cumbria
CA16 6PD
- Ffôn:
- 07525746130
- E-bost:
- theankomadream@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window