TREASURE CHEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide before & after school clubs as well as nursery facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £185,432 o 3 gontract(au) llywodraeth a £13,620 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Wrecsam
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1085451 PARK SCHOOLS LLAY OUT OF SCHOOL CLUB
- 03 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOT OWEN | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|||||
Rebecca Lynn Billington | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
LOUISE JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOANNE LOUISE MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.73k | £302.53k | £309.78k | £337.07k | £266.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £231.90k | £287.86k | £287.91k | £344.44k | £291.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £184.15k | £185.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Ionawr 2025 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Ionawr 2025 | 194 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Hydref 2023 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Hydref 2023 | 109 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Rhagfyr 2022 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Rhagfyr 2022 | 162 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2022 | 342 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2022 | 342 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN IN WALES, FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THEIR NEEDS THROUGH HIGH QUALITY CHILDCARE PROVISION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park C P School Llay
School Road
Llay
WREXHAM
LL12 0TR
- Ffôn:
- 01978859100
- E-bost:
- owene392@hwbcymru.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window