ymddiriedolwyr AMALA EDUCATION
Rhif yr elusen: 1181373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH ANDREW GEORGE CLARK | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|
||||
Stela Barcelos Ferreira | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Mary McLaughlin | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
Jessica Louise Oddy | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
COLIN HABGOOD | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
SARA HEINRICH | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
POLLY ELLEN MAY AKHURST | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
MIA ESKELUND PEDERSEN | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.