Ymddiriedolwyr ST FRANCIS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 511959

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kirsten hartley | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
poppy aldridge | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Annette Grogan | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
TRACY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
adam furniss | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Patricia Rushden | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Paul trevelyan | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
ian Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||
STEPHEN COOKE | Ymddiriedolwr | 23 October 2011 |
|
|
||||
MRS C NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.