Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE LANCASHIRE YOUTH AND SCHOOLS CONCERT BANDS

Rhif yr elusen: 511968
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £941 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £807 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A