Hanes ariannol PENTECOST FIRE RESTORATION CHURCH INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1178224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (95 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.62k £3.41k £19.18k £22.02k £14.66k
Cyfanswm gwariant £11.98k £3.33k £16.09k £23.21k £15.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A