ymddiriedolwyr SALT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 511978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY JEAN KENYON | Cadeirydd | 06 March 2012 |
|
|
||||
Leanna Simone Thorpe | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Joseph Ashton | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Ruth Sacks | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Stuart Herdson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Jamie Needle | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Victoria Jenkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN SERVANT | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
MARTIN LOVE | Ymddiriedolwr | 06 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.