ymddiriedolwyr WINGERWORTH WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 511989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET MAGSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Christine Booth | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Tracey Ann Taylor | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Jane Beatson | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Lorna Skinner | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Rosamund Lancaster | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Joy Houghton | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Angela Barrett | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.