GLOBAL KIDNEY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the sickness and advance the health of persons who suffer from kidney disease, through, but not limited to i. The provision or assistance in the provision of support, practical advice and recreational activities ii. The provision or assistance in the provision of education among the general public and organisations on all aspects relating to kidney disease, prevention or
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Martin John Raftery | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Dr Adnan Sharif | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|||||
Dr MUHAMMAD YAQOOB | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
SALLY HALIL | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Elzbieta VINE | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||
ZAHID BHATTI | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|||||
SYEDA NOSHEEN NAQVI | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.79k | £21.64k | £14.15k | £23.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.19k | £20.12k | £2.95k | £38.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 SEP 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SICKNESS AND ADVANCE THE HEALTH OF PERSONS WHO SUFFER FROM KIDNEY DISEASE, THROUGH, BUT NOT LIMITED TO I.THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF SUPPORT, PRACTICAL ADVICE AND RECREATIONAL ACTIVITIES II.THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATION AMONG THE GENERAL PUBLIC AND ORGANISATIONS ON ALL ASPECTS RELATING TO KIDNEY DISEASE, PREVENTION OR MANAGEMENT IN WAYS THOUGHT FIT BY THE TRUSTEES III.THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATION AMONG THE GENERAL PUBLIC AND ORGANISATIONS ON ALL ASPECTS RELATING TO ORGAN DONATIONS IN WAYS THOUGHT FIT BY THE TRUSTEES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Global Kidney Foundation
Smithfield House
24-28 Digbeth
BIRMINGHAM
B5 6BS
- Ffôn:
- 03003111311
- E-bost:
- info@gkf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window