Hanes ariannol LITTLE LEARNERS PRE-SCHOOL DAYCARE INCORPORATED

Rhif yr elusen: 1179256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.69k £44.30k £183.73k £325.46k £201.13k
Cyfanswm gwariant £5.63k £85.51k £173.53k £308.54k £200.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £140.33k £149.01k £163.21k