Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT EDMUND, CHINGFORD
Rhif yr elusen: 1178139

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Deborah Ruth Holmes | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Julie Frances Field LLB, MEd | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Nogie Irabor | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Laura Russell | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Cecilia Greenidge | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
John Sidney White | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Charlotte N Skinner | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
GEORGE ALFRED DUBERRY | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
JOHN GEORGE GLOVER | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE ELIZABETH SETCHFIELD | Ymddiriedolwr | 27 April 2003 |
|
|
||||
DEBORAH RUTH WATSON B.ED. | Ymddiriedolwr | 24 April 2002 |
|
|||||
ANDREW JOHN EDWARD SETCHFIELD | Ymddiriedolwr | 24 April 2002 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.