THE COMMUNITY OF ST MARY THE VIRGIN AT WANTAGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion for the benefit of the public, in particular through maintaining St Mary's Convent Wantage and sustaining the religious community there, and promoting the religious life generally; for public benefit, to support education through projects with an Anglican character or an Anglican partner; to assist and support projects for vulnerable women suffering from illness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
- Botswana
- De Affrica
- India
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2019: CIO registration
- CSMV (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jestico | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|||||||||||||
Professor Pauline M Rudd | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||||||||||
Rev Philippa Judith White | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||||||||||
Gordon Joyner | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Sr Elizabeth Jane Tweddle | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Rev DARREN William MCFARLAND | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||||||||
Rev Peter John Groves | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|||||||||||||
Michele Annette Cynthia Foot | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Ven Christine Allsopp | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Rt Rev OLIVIA JOSEPHINE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £339.01k | £286.76k | £376.09k | £338.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.71m | £1.75m | £1.80m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR THROUGH MAINTAINING ST MARY’S CONVENT, WANTAGE AND SUSTAINING THE RELIGIOUS COMMUNITY THERE, AS WELL AS THE PROMOTION OF THE RELIGIOUS LIFE GENERALLY, IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND AND OF THOSE CHURCHES IN COMMUNION WITH THE CHURCH OF ENGLAND. 2. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BY PROMOTING AND SUPPORTING EDUCATION IN INSTITUTIONS OR THROUGH PROJECTS WHICH HAVE AN ANGLICAN CHARACTER OR THROUGH JOINT ENTERPRISES WHICH INCLUDE AN ANGLICAN PARTNER, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. 3. TO ASSIST IN THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION, IN PARTICULAR PROJECTS WHICH CARE FOR VULNERABLE WOMEN AND GIRLS, THROUGH THE PROVISION BY SUCH PROJECTS OF FACILITIES FOR WORK AND RECREATION AND THE PROMOTION OF HEALTH EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community of St. Mary the Virgin
St. Marys Convent
Denchworth Road
WANTAGE
OX12 9AU
- Ffôn:
- 01235 763141
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
csmv.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window