COMMUNITY BUDDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing practical support to groups in those communities seeking to organise for themselves events and activities that address their recreational, leisure and educational needs; Engaging residents in those communities in opportunities to learn new skills and develop their own projects, events and activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darlington
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olwy n Mary Richardson | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Anne Mary Ash | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
David Ronald James Smith | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Anne Beniams | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Helen Jane Piercy | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
STEPHEN O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES POWELL | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £7.00k | £13.55k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £140 | £140 | £9.71k | £110 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mehefin 2024 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Mehefin 2024 | 138 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY CAPACITY BUILDING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SOCIALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN THE NORTH EAST OF ENGLAND BY: • PROVIDING PRACTICAL SUPPORT TO GROUPS IN THOSE COMMUNITIES SEEKING TO ORGANISE FOR THEMSELVES EVENTS AND ACTIVITIES THAT ADDRESS THEIR RECREATIONAL, LEISURE AND EDUCATIONAL NEEDS; • ENGAGING RESIDENTS IN THOSE COMMUNITIES IN OPPORTUNITIES TO LEARN NEW SKILLS AND DEVELOP THEIR OWN PROJECTS, EVENTS AND ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broadacres Housing Association
Broadacres House
Mount View
NORTHALLERTON
North Yorkshire
DL6 2YD
- Ffôn:
- 01609767963
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window