JUST RIDE SOUTHEND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Just ride Southend provides all ability cycling in a safe environment. Using adapted cycles on an athletics track based in Southend on sea Essex. We also provide training for volunteers which includes mechanical, social and cycling skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 06 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Andrew Waymark | Cadeirydd | 09 May 2022 |
|
|
||||
Roana Katrina Bennett | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Matthew Hamish Crowther Dixon | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Jonathan Li | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
JOHN GRETTON | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER OTTOWAY | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
AMBER EVERSON | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
HELEN BANKS | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
PETER SHRIMPLIN | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.91k | £439 | £29.31k | £40.01k | £37.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.14k | £10.52k | £24.97k | £40.03k | £32.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN ESSEX IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY OR FOR THE PUBLIC AT LARGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE BY THE PROVISION OF FACILITIES, SERVICES AND TRAINING TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN CYCLING IN A SAFE ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Project 49
49 Alexandra Street
SOUTHEND-ON-SEA
SS1 1BW
- Ffôn:
- 07971774479
- E-bost:
- info@justridesouthend.com
- Gwefan:
-
Justridesouthend.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window