Hanes ariannol ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF HALLAM TRUST
Rhif yr elusen: 512021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.28m | £6.39m | £4.20m | £4.38m | £4.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.24m | £6.00m | £5.25m | £5.16m | £5.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.14m | £3.03m | £2.90m | £2.93m | £3.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £456.88k | £443.39k | £195.49k | £192.39k | £285.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.08m | £653.39k | £670.25k | £941.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £496.00k | £479.07k | £445.31k | £465.42k | £495.40k | |
|
Incwm - Arall | £1.03m | £1.36m | £7.00k | £116.48k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £117.05k | £39.57k | £265.52k | £231.34k | £307.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.12m | £5.89m | £5.15m | £5.05m | £5.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.97k | £112.23k | £91.15k | £107.31k | £200.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.53k | £63.53k | £67.77k | £70.68k | £76.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £165.08k | £78.06k | £79.96k | £96.82k | £82.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £80.19k | £73.61k | £63.94k | £87.47k | £170.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.