ymddiriedolwyr THOMAS GAZE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1184817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Pearman | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Joy Catherine Elkins | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Andrew Woodward | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ISOBEL MOODY | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
DAWN BEATRICE PEARMAN | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
SUSAN WOODWARD | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|||||
DEREK MOODY | Ymddiriedolwr | 17 November 1983 |
|
|
||||
EDWARD JAMES WILSON BSC. | Ymddiriedolwr | 17 November 1983 |
|
|
||||
PETER STAITE | Ymddiriedolwr | 17 November 1983 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.