Hanes ariannol WROSE ADVENTURERS CIO

Rhif yr elusen: 1178041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.18k £6.19k £3.35k £4.35k £15.90k
Cyfanswm gwariant £10.81k £4.76k £7.70k £9.82k £9.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.18k £655 £13.14k