Hanes ariannol NARBERTH & DISTRICT COMMUNITY & SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 512032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £414.88k | £417.91k | £360.79k | £378.50k | £411.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £431.64k | £447.64k | £392.19k | £391.83k | £395.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £52.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.16k | £165.10k | £51.56k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.