Hanes ariannol ENDTIME BELIEVERS CHAPEL

Rhif yr elusen: 1177793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.96k £60.69k £35.55k £36.88k £50.25k
Cyfanswm gwariant £10.95k £47.46k £38.50k £37.46k £59.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A