Hanes ariannol WALES ORPHAN AND RARE LUNG DISEASE (WORLD)

Rhif yr elusen: 1177810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.22k £6.05k £2.03k £1.67k £1.17k
Cyfanswm gwariant £2.95k £2.17k £1.16k £1.29k £3.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A