WALES ORPHAN AND RARE LUNG DISEASE (WORLD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and protection of good health for the public benefit, by promoting the awareness and understanding of rare lung disease in West Wales. WORLD promotes discussion, engagement, support, knowledge and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2018: CIO registration
- WALES ORPHAN AND RARE LUNG DISEASE (Enw blaenorol)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Keir Lewis Professor | Cadeirydd | 27 February 2018 |
|
|||||
Graham Evans | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
Sylvia Evans | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||
JOSEPH ANNANDALE | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
SARAH REES | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
RACHEL GEMINE BSC, PhD | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.22k | £6.05k | £2.03k | £1.67k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95k | £2.17k | £1.16k | £1.29k | £3.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 09 Mawrth 2025 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 09 Mawrth 2025 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 24 Mai 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 24 Mai 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 23 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 23 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN WEST WALES, SPECIFICALLY THE COUNTIES OF PEMBROKESHIRE, CEREDIGION AND CARMARTHENSHIRE, BY PROMOTING THE AWARENESS AND UNDERSTANDING OF RARE LUNG DISEASES THROUGH SUCH MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT INCLUDING: -PROVIDING A FORUM FOR RARE LUNG DISEASE PATIENTS AND THEIR CARERS TO MEET AND SHARE EXPERIENCES; -OFFERING EMOTIONAL AND EDUCATIONAL SUPPORT TO RARE LUNG DISEASE PATIENTS, THEIR FAMILIES AND CARERS INCLUDING SIGNPOSTING TO OTHER RELEVANT BODIES; -ENGAGING RESPIRATORY SPECIALISTS TO REFER OTHER PATIENTS TO THE FORUM;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newton House
Llandyfan
AMMANFORD
Dyfed
SA18 2UD
- Ffôn:
- 07902036945
- E-bost:
- joinusatworld@outlook.com
- Gwefan:
-
joinusatworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window