Hanes ariannol THE SANDWICH MEDIEVAL TRUST

Rhif yr elusen: 1178864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.44k £26.65k £30.13k £15.05k £15.97k
Cyfanswm gwariant £14.84k £19.20k £20.69k £11.66k £30.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k £1.20k £3.00k N/A N/A