GROWING WELL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable mental health and wellbeing, and reduce our beneficiaries' reliance on health services, through supported employment and training within an inspirational horticultural business.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,136,721
Roddion a chymynroddion | £1.03m | |
Weithgareddau elusennol | £86.78k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £10.65k | |
Buddsoddiadau | £158 | |
Arall | £4.91k |
Cyfanswm gwariant:
£925,276
Codi arian | £90.40k | |
Weithgareddau elusennol | £834.88k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £197,300 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £90.40k | |
Gwariant elusennol | £834.88k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £211.45k |
Pobl

24 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038565 ROTARY CLUB OF AMBLESIDE TRUST FUND
- 13 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
- GROWING WELL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Duxbury | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Dr Adrian Simper | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Helen Duxbury | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Tessa Marie Watson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
James Edward Sharp | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Stewart Keith Wren | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.30k | £491.89k | £348.04k | £800.33k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £349.29k | £376.85k | £460.15k | £794.09k | £925.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.75k | £30.18k | £197.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £735.10k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £5.43k | £10.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £58.77k | £86.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.03k | £158 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £4.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £722.27k | £834.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £71.82k | £90.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £8.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £217.50k | £326.38k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £123.25k | £238.08k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £38.93k | £51.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND/OR SUFFERING FROM MENTAL ILL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING: - SUPPORTED EMPLOYMENT AND TRAINING - EDUCATION AND TRAINING IN HORTICULTURAL KNOWLEDGE AND RELATED SUBJECTS - SUPPORT TO ENABLE BENEFICIARIES TO MANAGE THEIR MENTAL HEALTH AND REDUCE THEIR RELIANCE ON HEALTH SERVICES.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GROWING WELL
LOW SIZERGH FARM
SIZERGH
KENDAL
LA8 8AE
- Ffôn:
- 07903 013648
- E-bost:
- info@growingwell.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window