MOORMEAD COMMUNITY & SPORTS PAVILION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Moormead Community & Sports Pavilion's (Moormead CSP) mission is to provide facilities for the benefit of the local community to enable recreation or other leisure time occupation in the interests of social welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,128 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 17 Medi 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIESH SHARMA | Cadeirydd | 17 September 2018 |
|
|
||||
Timothy James Prendergast | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Philip Egan | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Paul Anthony Gould | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Peter Wilson | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Vanessa James | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Felicity Harris | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
LAWRENCE POWER | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
JOHN SHEEHAN | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.07k | £4.22k | £1.60k | £0 | £16.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.87k | £10.48k | £185 | £313 | £6.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Sep 2018 as amended on 20 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS IN TWICKENHAM AND THE SURROUNDING AREA WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF TWICKENHAM AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PARTICIPATING IN (BUT NOT LIMITED TO) FOOTBALL, CRICKET, ATHLETICS AND CYCLING. 3) THE PROVISION OF PUBLIC TOILET FACILITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT AT MOORMEAD COMMUNITY & SPORTS PAVILION, MOORMEAD PARK, TWICKENHAM.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON BOROUGH OF RICHMOND
CIVIC CENTRE
44 YORK STREET
TWICKENHAM
TW1 3BZ
- Ffôn:
- 02088316133
- E-bost:
- hello@mcsp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window