WYRE FOREST DISTRICT PHAB CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BINGO, QUIZ NIGHTS, GAMES, SKITTLES,TALKS, MUSIC NIGHTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
- WYRE FOREST P H A B CLUB (Enw gwaith)
- WYRE FOREST PHAB (Enw gwaith)
- WYRE FOREST PHAB CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
BRADLEY WILLIAM GAMMOND | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
DEAN KENNETH MAYALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVE SWANSBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £823 | £170 | £173 | £749 | £677 | |
|
Cyfanswm gwariant | £479 | £0 | £45 | £506 | £461 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 APRIL 1977 AS AMENED 28 JANUARY 1982
Gwrthrychau elusennol
SHALL BE THE RELIEF OF ILLNESS, SICKNESS AND SUFFERING OF PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE WYRE FOREST BY BRINGING SUCH PERSONS INTO CLOSER ASSOCIATION WITH ABLE-BODIED PEOPLE AND THE PROVISION OF, OR ASSITANCE IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
WYRE FOREST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PADDOCK
CALLOW HILL
ROCK
KIDDERMINSTER
DY14 9DB
- Ffôn:
- 01299266832
- E-bost:
- wyconski@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window