Impact Thame

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We want all people, young and old, to have the opportunity to hear the Good News of Jesus and his love. Helping Thame churches do big things together, we run fun events for children, young people and families at key points in the year to make Jesus known in our community. Our vision is for children, young people and their families to have the opportunity to know Jesus as their Saviour and friend.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £158 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
61 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 08 Awst 2018: CIO registration
- LIGHTHOUSE THAME AND VILLAGES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PATRICK JOEL HARRIS | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Julie Fox | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|
||||
Mark Powys-Smith | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET CIVVAL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
CATHERINE ENTICKNAP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33 | £3.54k | £51 | £959 | £3.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.35k | £291 | £1.24k | £2.24k | £5.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £158 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 08 AUG 2018 AS AMENDED ON 16 MAY 2023 AS AMENDED ON 29 SEP 2023 AS AMENDED ON 29 SEP 2023 AMENDED ON 22 SEP 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH TO CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES IN THE AREA OF THAME AND ITS SURROUNDING VILLAGES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY A COMBINATION OF TEACHING, PERFORMING ARTS, MUSIC, PHYSICAL ACTIVITIES AND CRAFTS IN A WAY WHICH PROMOTES THE CHRISTIAN FAITH AND ENCOURAGES CHURCHES TO WORK TOGETHER TO PROMOTE UNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Black Horse Cottage
Manor Road
Towersey
THAME
Oxfordshire
OX9 3QR
- Ffôn:
- 01844 317871
- E-bost:
- hello@impactthame.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window