THE OLD CHAPEL COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain The Old Chapel in Gotherington as a community facility for the benefit and use of the inhabitants of Gotherington, Woolstone and Oxenton and the surrounding area for the purpose of meetings, lectures and classes and other forms of recreation and leisure-time occupation. To advance local charitable purposes by the making of grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 20 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVIA STOKES | Cadeirydd | 04 April 2018 |
|
|
||||
Duncan Henry Ivory | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Holly Cronin | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Robert Cronin | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Gary Thompson | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
JENNIFER ANN ROSS | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Dr John Whitehead | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Emily Charnock | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
BEVERLEY OSBORNE | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|||||
ROD CHURCHILL | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
BRIAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.50k | £126.06k | £20.09k | £34.11k | £16.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.46k | £11.10k | £12.69k | £39.48k | £25.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.97k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.00k | £11.97k | £11.97k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Awst 2022 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 01 Awst 2022 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Aug 2018 as amended on 20 Feb 2020 as amended on 24 Sep 2023 as amended on 21 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF THE OLD CHAPEL IN GOTHERINGTON AS A COMMUNITY FACILITY FOR THE BENEFIT AND USE OF THE INHABITANTS OF GOTHERINGTON, WOOLSTONE AND OXENTON AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS. 2) TO ADVANCE SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE WITHIN THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF GOTHERINGTON, WOOLSTONE AND OXENTON AND THE SURROUNDING AREA BY THE MAKING OF GRANTS TO CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE: • CHARITIES ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. • VOLUNTARY ORGANISATIONS ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
78 Malleson Road
Gotherington
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL52 9EX
- Ffôn:
- 01242674489
- E-bost:
- j--whitehead46@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window