FRIENDS OF KEW HOUSE SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carry out fundraising ventures with Kew House School parents at social events to help our nominated charities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Hounslow
Llywodraethu
- 15 Mai 2018: Cofrestrwyd
- 26 Ebrill 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.99k | £5.62k | £820 | £41.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.35k | £14.65k | £6.25k | £42.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Hydref 2023 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Mehefin 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 05 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: (2.1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL. (2.2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window