Ymddiriedolwyr CHATTERLEY WHITFIELD FRIENDS
Rhif yr elusen: 1183093

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL BOWERS | Cadeirydd | 24 April 2019 |
|
|
||||
MARTIN CHALLINOR | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
ADRIAN CARTLIDGE | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
SHARON JANE BOWERS | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
GRAHAM RICHARD UNWIN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH JAMES | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|||||
Henry McDonald | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Alistair Lias | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Daniel Robert Bowers | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||
ISABEL NEWSOME | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.