Hanes ariannol SHIVAM FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1178242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (146 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 17/01/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.90k | £61.67k | £137.70k | £143.71k | £80.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.96k | £60.02k | £136.72k | £140.18k | £82.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.