THE BULKINGTON WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bulkington WI holds at least eleven meetings a year, with educational speakers or activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 18 Mai 2018: Cofrestrwyd
- BULKINGTON WOMEN'S INSTITUTE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNE MARY TAYLOR | Cadeirydd | 05 February 2015 |
|
|
||||
Stella Joy Saje | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Ann Farmer | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Christine Evans | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Sally-Ann Saunders | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Tunnicliffe | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
EILLEN MARY BOOKER | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
JOY MEDLOCK | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
ROSEMARY JEAN NESBITT ACMA, CGMA | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
PATRICIA KEARNS | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
||||
MARGARET ASKEW | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
||||
GWYNETH ENID ROE | Ymddiriedolwr | 05 November 1992 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.92k | £4.66k | £3.23k | £10.87k | £9.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.04k | £5.24k | £3.17k | £11.86k | £9.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Mai 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JUN 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE WI ARE TO FURTHER THE PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Arundel Road
Bulkington
BEDWORTH
Warwickshire
CV12 9QS
- Ffôn:
- 02476733827
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window