Ymddiriedolwyr NEWCASTLE UNDER LYME BURGESSES LANDS
Rhif yr elusen: 512098

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael James Dowler | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Alan Griffiths | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Barry Shufflebotham | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Robert Ernest Kettle | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Christian Allan Kettle | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Matthew Griffiths | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Alexander Mark Davis | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Ian Bailey | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Philip John Smith | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
GRAHAM BARTLETT EMERY | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN KETTLE | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
RICHARD VERNON | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
JAMES LINDEN DOWLER | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
GEOFFREY MILLWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM DAVID MILLWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ENOS WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MELVYN JOHN KETTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.